Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inge Lise Ostenfeldt Gissel | 03.04.1989 | 23.07.1992 | direktion |
Vibeke Møller Christensen | 03.04.1989 | 23.07.1992 | direktion |
Henrik Calum | 03.04.1989 | 30.08.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vibeke Møller Christensen | 03.04.1989 | 27.10.1992 | bestyrelse |
Inge Lise Ostenfeldt Gissel | 03.04.1989 | 23.07.1992 | bestyrelse |
Gunnar Ottosen | 03.04.1989 | 23.07.1992 | bestyrelse |
Paul Karlsson | 03.04.1989 | 23.07.1992 | bestyrelse |