Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: jwj@greenlandinvest.com (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-07 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-11-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inspektørbakken 35, st., 3900 Nuuk (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Taparfik 822, 3920 Qaqortoq (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-17 tilføjes Vedtægter: 2019-06-17 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-15 tilføjes Bestyrelse: Kaj Rene Fleischer-Motzfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-15 fjernes Bestyrelse: Dorthe Kathrine Vivian Motzfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-14 tilføjes Bestyrelse: Nuiana Dinah Edel Berthelsen Hardenberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Vedtægter: 2018-12-14 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-07-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-04-11 fjernes Revisor: BK Revision ApS (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taparfik 822, 3920 Qaqortoq (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2016-12-09 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Kathrine Vivian Motzfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-12-09 tilføjes Binavne: Sikuvik ApS (Greenland Water Bank ApS), Siku Grennland ApS (Greenland Water Bank ApS), Nukivik ApS (Greenland Water Bank ApS), Mamavik ApS (Greenland Water Bank ApS), Imivik ApS (Greenland Water Bank ApS) (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Direktion: Jørgen Wæver Johansen (direktør) (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, bygge og drive drikkevands anlæg, udvikle drikkevands produkter samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-09 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2016-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Legale ejere: GREENLAND INVEST ApS (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2016-12-09 tilføjes Navne: Greenland Water Bank ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Wæver Johansen, Svend Hardenberg (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2016-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2016-12-09 tilføjes Revisor: BK Revision ApS (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-09 tilføjes Stiftere: GREENLAND INVEST ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør og bestyrelsesformand i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Vedtægter: 2016-12-09 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2016-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-15)