Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Navne | Bestyrelse | Revisor | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 2, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 2, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2023-08-09)
Den 1999-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STATOIL VARDEVEJ K/S. (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2003-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DESIGN 03 K/S. (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2003-09-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LIVING COLLECTION K/S. (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2023-08-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 tilføjes Direktion: Peter Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 fjernes Direktion: Colette Sassine Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 2, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2019-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2019-05-12)
Den 2018-09-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt diverse anden virksomhed, der efter ledelsens skøn passer til virksomheden. Endvidere kan virksomheden være komplementar i kommanditselskaber. (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-03-31 tilføjes Vedtægter: 2018-03-31 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-03-31 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: A-SELSKABET ApS (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2017-04-01 fjernes Legale ejere: DANISH AEROTECH SALES A/S (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: DANISH AEROTECH SALES A/S (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2016-10-01 fjernes Legale ejere: JUTLANDIA HOLDING A/S (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2016-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Bennedsen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2016-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2016-02-16 tilføjes Navne: SNB ApS (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-15 fjernes Navne: SCAN NIPPON BUILD ApS (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-16 tilføjes Vedtægter: 2016-02-16 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2016-02-16 fjernes Bestyrelse: Peter Bennedsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Legale ejere: JUTLANDIA HOLDING A/S (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2019-05-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2000-04-07)
Den 2003-01-31 tilføjes Bestyrelse: Sven Klærke-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-31 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Tranekær Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2000-04-07)
Den 2000-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 53, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-30 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Tranekær Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-01 fjernes Bestyrelse: Peter Christian Saaby Mathiasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 tilføjes Bestyrelse: Peter Christian Saaby Mathiasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-10 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-10 tilføjes Direktion: Colette Sassine Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-10 fjernes Direktion: Sven Klærke-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2018-08-08)
Den 1996-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2016-02-18)
Den 1996-12-31 tilføjes Vedtægter: 1996-12-31 (offentliggjort 2016-02-18)
Den 1995-03-08 fjernes Bestyrelse: Ebbe Georgi Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-03-08 fjernes Direktion: Peter Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-06-24 tilføjes Navne: SCAN NIPPON BUILD ApS (offentliggjort 2016-02-18)
Den 1992-06-23 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 1815 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-23 fjernes Bestyrelse: Colette Sassine Bennedsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-10-02 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-10-02 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-10-02 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 53, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-04-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 1815 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 1989-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1989-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)