Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Legale ejere | Binavne | Formål | ||||
Navne | Bestyrelse | Reelle ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Hovedbranche | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 2, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 2, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-19 fjernes Direktion: Colette Sassine Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-09-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 2, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2019-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2019-05-12)
Den 2019-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: 1814@jutlandia.com (offentliggjort 2019-05-12)
Den 2018-09-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-03-31 tilføjes Vedtægter: 2018-03-31 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-03-31 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: A-SELSKABET ApS (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-04-01 fjernes Legale ejere: DANISH AEROTECH SALES A/S (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-14 tilføjes Binavne: Gunnar Gylling ApS (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-02-11 fjernes Binavne: ApS SMBK NR. 1814 (offentliggjort 2017-02-12)
Den 2017-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, produktions- og servicevirksomhed samt at eje og udleje ejendomme og drive anden efter direktionens skøn relevant virksomhed. (offentliggjort 2017-02-12)
Den 2017-01-10 tilføjes Direktion: Colette Sassine Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2017-01-10 tilføjes Navne: ApS SMBK Nr. 1814 (offentliggjort 2017-02-12)
Den 2017-01-09 fjernes Navne: GUNNAR GYLLING ApS (offentliggjort 2017-02-12)
Den 2017-01-10 tilføjes Vedtægter: 2017-01-10 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-01-10 fjernes Bestyrelse: Colette Sassine Bennedsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: DANISH AEROTECH SALES A/S (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2016-10-01 fjernes Legale ejere: JUTLANDIA HOLDING A/S (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2016-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Bennedsen (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2015-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet til væsker (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2012-08-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Direktion: Peter Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-03 fjernes Direktion: Gunnar Gylling Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Legale ejere: JUTLANDIA HOLDING A/S (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kloakmestre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2019-05-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2000-04-07)
Den 2006-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, produktions- og servicevirksomhed (offentliggjort 2017-02-12)
Den 2006-02-02 tilføjes Navne: GUNNAR GYLLING ApS (offentliggjort 2017-02-12)
Den 2006-02-01 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 1814 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2006-02-02 tilføjes Vedtægter: 2006-02-02 (offentliggjort 2017-02-12)
Den 2006-02-02 fjernes Binavne: GUNNAR GYLLING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 tilføjes Bestyrelse: Sven Klærke-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-31 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Tranekær Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2000-04-07)
Den 2000-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 53, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-29 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Tranekær Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-29 fjernes Bestyrelse: Bende Kaj Bennedsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 fjernes Direktion: Peter Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-10-02 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-10-02 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-10-02 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 53, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-04-01 tilføjes Binavne: GUNNAR GYLLING ApS, ApS SMBK NR. 1814, VESTERVANG, ENDELAVE ApS, SØNDERGÅRD, ENDELAVE ApS, LISSI'S ØSTERSHATTE ApS, ENDELAVE RØGERI ApS, ENDELAVE LUFTFART ApS, ENDELAVE FRITTEJAGT ApS, ENDELAVE FLYVEPLADS SYD ApS, ENDELAVE FLYTERIA ApS, ENDELAVE ENTREPRENØRFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Hovedbranche: Kloakmestre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 1814 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 1989-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1989-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-10)