Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Agervang 1, 7323 Give (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-03-01 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 fjernes Hovedbranche: Andre kreditselskaber (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 fjernes Navne: KAJ SCHNOOR FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-12 fjernes Direktion: Kaj Schnoor (direktion) (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2009-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt forretninger på det finansielle marked (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2009-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2009-10-02 tilføjes Vedtægter: 2009-10-02 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2009-10-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre kreditselskaber (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agervang 1, 7323 Give (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Agervang 1, 7323 Give (offentliggjort 2000-12-19)
Den 2003-12-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET HARDY BANG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agervang 1, 7323 Give (offentliggjort 2000-12-19)
Den 2000-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tykhøjetvej 2, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-23)
Den 1989-10-26 tilføjes Navne: KAJ SCHNOOR FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-23)
Den 1989-10-25 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2375 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-25 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-25 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tykhøjetvej 2, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 1989-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-03-01 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 1989-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-03-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2375 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 1989-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 1989-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-23)
Den 1989-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSFIRMAET HARDY BANG ApS, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 1989-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 1989-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-23)