Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bastrup Jeppesen | 01.04.1989 | 20.06.1995 | direktion |
Heine Bækgaard | 01.04.1989 | 22.05.1995 | direktion |
Hans Jørgen Kurt Mathias | 01.04.1989 | 18.05.1993 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1989 | 30.06.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Frands Sigetty | 12.11.1992 | 20.06.1995 | bestyrelse |
Lars Bastrup Jeppesen | 01.04.1989 | 20.06.1995 | bestyrelse |
John Klarskov Andersen | 01.04.1989 | 20.06.1995 | bestyrelse |
John Buchanan Lademann | 01.04.1989 | 12.11.1992 | formand |
Anne Stenild | 01.04.1989 | 13.09.1989 | bestyrelse |
Hans Jørgen Kurt Mathias | 01.04.1989 | 13.09.1989 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.04.1989 | 30.06.1989 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1989 | 30.06.1989 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.04.1989 | 30.06.1989 | formand |