Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-05-23 fjernes Binavne: MT STÅL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-21 fjernes Bestyrelse: John Kristian Lassen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Direktion: Ib Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-21 fjernes Navne: W.E. JACOBSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-05-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Helseholmen 1, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-20 tilføjes Bestyrelse: John Kristian Lassen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Bestyrelse: Peter Søborg Kofoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Direktion: Ib Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Direktion: Mikael Hyttel Runegaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte gennem besiddelse af aktier i andre selskaber at drive fabrikation, handel, entreprenørvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og anden i forbindelse dermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand samt endvidere af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Vedtægter: 2001-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 tilføjes Bestyrelse: Ove Lauritsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 fjernes Bestyrelse: Povl Erik Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Bestyrelse: Povl Erik Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 fjernes Bestyrelse: Kaj Schøning (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Direktion: Mikael Hyttel Runegaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 fjernes Direktion: Henning Vilhelm Bay Rømler Schultz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-14 fjernes Bestyrelse: Stig Andersen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-02 tilføjes Bestyrelse: Kaj Schøning (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-02 fjernes Bestyrelse: John Kristian Lassen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-02 tilføjes Direktion: Henning Vilhelm Bay Rømler Schultz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-02 fjernes Direktion: Carsten Remming (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 tilføjes Bestyrelse: Erik Kjeldsen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 fjernes Bestyrelse: Gunnar Karsten Jørgensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 fjernes Direktion: Benny Sparwath (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-24 fjernes Direktion: Georg Ole Abel (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-03 fjernes Bestyrelse: Povl Erik Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Bestyrelse: Frank Duelund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 fjernes Bestyrelse: Palle Gerner Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 fjernes Direktion: Willy Emil Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Navne: W.E. JACOBSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-27 fjernes Navne: W. E. J. HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-03 tilføjes Navne: W. E. J. HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-02 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3065 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-02 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-02 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-02 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helseholmen 1, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Binavne: MT STÅL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3065 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)