Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 27.01.1998 | 27.01.1998 |
UNDER KONKURS | 30.05.1996 | 26.01.1998 |
NORMAL | 20.09.1985 | 29.05.1996 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Jan Vejlgaard. | 20.09.1985 | 27.01.1998 |
Ejner Søndberg. | 20.09.1985 | 06.05.1993 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
STOFDILLEN SKÆLSKØR ApS | 07.05.1993 | 17.02.1999 |
ESPERGÆRDE ApS AF 28.1.1991 | 14.02.1991 | 06.05.1993 |
ERNST HEILMANN ApS | 20.09.1985 | 13.02.1991 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af en direktør alene | 13.05.1993 | 27.01.1998 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.