Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-04-15 fjernes Navne: LYNDERUPGAARD GODS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervej 1-3, 8832 Skals (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-02 fjernes Stiftere: Claus Søgaard-Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-19 fjernes Bestyrelse: Mie Sylvestersen-Platz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-19 fjernes Direktion: Ole Philipsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-04 tilføjes Navne: LYNDERUPGAARD GODS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 fjernes Navne: LYNDERUPGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er virksomhed med drift af landbrug samt handel og produktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 tilføjes Vedtægter: 1991-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-17 tilføjes Navne: LYNDERUPGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Navne: JCSC NR. 34 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Direktion: Claus Søgaard-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervej 1-3, 8832 Skals (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 tilføjes Bestyrelse: Mie Sylvestersen-Platz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 tilføjes Direktion: Claus Søgaard-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 tilføjes Navne: JCSC NR. 34 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 tilføjes Stiftere: Claus Søgaard-Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)