Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-08-26 fjernes Navne: DV 1996 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Klarupvej 60, 9870 Sindal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 fjernes Stiftere: Villy Wig, Lars Christian Nørgaard-Larsen, Frits Peder Havgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-17 tilføjes Navne: DV 1996 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-16 fjernes Navne: DANVAGT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed, handel, industri og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-17 tilføjes Vedtægter: 1996-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-17 fjernes Direktion: Villy Wig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-10 fjernes Direktion: Frits Peder Havgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-27 fjernes Revisor: Jysk Revision Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klarupvej 60, 9870 Sindal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-15 tilføjes Direktion: Frits Peder Havgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-15 tilføjes Navne: DANVAGT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-15 tilføjes Revisor: Jysk Revision Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-15 tilføjes Stiftere: Villy Wig, Lars Christian Nørgaard-Larsen, Frits Peder Havgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)