Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-09-03 fjernes Navne: JENSEN CONSULTING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 171, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 fjernes Revisor: Statsaut.rev. J.O. Birkedahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 fjernes Stiftere: Hans Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Frede Kyhn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 fjernes Bestyrelse: Thomas Ole Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 fjernes Direktion: Thomas Ole Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-11 tilføjes Navne: JENSEN CONSULTING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-10 fjernes Navne: HCS 49 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-10 fjernes Direktion: Hans Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-10 fjernes Revisor: Jørgen Glud (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-02 tilføjes Vedtægter: 1990-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 171, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 tilføjes Bestyrelse: Thomas Ole Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 tilføjes Direktion: Hans Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 tilføjes Navne: HCS 49 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 tilføjes Revisor: Jørgen Glud, Revisionsfirmaet Frede Kyhn, Statsaut.rev. J.O. Birkedahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 tilføjes Stiftere: Hans Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)