Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-04-25 fjernes Navne: UPA 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 43, 9620 Ålestrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 fjernes Bestyrelse: Ove Løvendal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 fjernes Direktion: Thomas Nygaard Bech Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 fjernes Stiftere: ASX 1155 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 43, 9620 Ålestrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Bestyrelse: Ove Løvendal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Direktion: Thomas Nygaard Bech Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og dernæst på langvarige lejemål udleje fast ejendom og driftsmidler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Navne: UPA 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Stiftere: ASX 1155 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Vedtægter: 1988-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)