Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-08-18 tilføjes Vedtægter: 2021-08-18 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-08-18 fjernes Bestyrelse: Larseeraq Pavia Chemnitz Egede (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-08-18 fjernes Legale ejere: Larseeraq Pavia Chemnitz Egede (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-19 tilføjes Vedtægter: 2020-02-19 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2019-03-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-19 tilføjes Direktion: Michael Marcussen (direktør) (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 fjernes Direktion: Jes Nicolaj Sørensen (direktør) (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-11-30 tilføjes Legale ejere: Larseeraq Pavia Chemnitz Egede, Michael Marcussen, Dan Lyngholm Sørensen Budek, Jes Nicolaj Sørensen, Bo Riis Eriksen, Jørn Madsen (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2016-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pukuffik 17, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-27 tilføjes Bestyrelse: Larseeraq Pavia Chemnitz Egede (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2016-11-27 tilføjes Direktion: Jes Nicolaj Sørensen (direktør) (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af byggeprojekter, bidrage til stabil kapacitetsudnyttelse og organisk vækst i ejerkredsens respektive egne virksomheder, samt at bidrage til en sund udvikling af ejendomsmarkedet og til realisering af det offentliges strategi om at øge boligmassen i Nuuk, og dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-27 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-27 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2016-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2016-11-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-27 tilføjes Navne: Capital Estate Development ApS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-11-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-11-27 tilføjes Stiftere: Michael Marcussen, Larseeraq Pavia Chemnitz Egede, Jørn Madsen, Jes Nicolaj Sørensen, Dan Lyngholm Sørensen Budek, Bo Riis Eriksen (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af fire bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-27 tilføjes Vedtægter: 2016-11-27 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-30)