Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Legale ejere | Bestyrelse | ||||
Formål | Kapital | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-12 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2005-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDKABEL A/S. (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2015-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GOLFPARKEN AARS ApS. (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2015-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HIMMERLANDSGADE 111 AARS A/S. (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GUNNAR NIELSEN. AARS A/S. (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FJORDEN ApS. (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvej 4, 9600 Aars (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Stubsvej 58, 9600 Aars (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-11-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-11-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-11-23 tilføjes Vedtægter: 2017-11-23 (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-11-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-02 fjernes Legale ejere: Kenneth Nielsen, Michael Nielsen, Mette Nielsen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2015-12-01 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Bestyrelse: Bente Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering og handel, herunder handel med valuta og lignende virksomhed, der af bestyrelsen skønnes forenelig med selskabets førnævnte formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-31 tilføjes Legale ejere: Kenneth Nielsen, Michael Nielsen, Mette Nielsen, Bente Nielsen, Kjeld Christen Nielsen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2011-03-31 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Nielsen, Michael Nielsen, Mette Nielsen, Bente Nielsen, Kjeld Christen Nielsen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2011-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Vedtægter: 2011-03-31 (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Stubsvej 58, 9600 Aars (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Stubsvej 58, 9600 Aars (offentliggjort 2006-02-10)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2006-05-22 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Stubsvej 58, 9600 Aars (offentliggjort 2006-02-10)
Den 2006-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bandsholmvej 45, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-07 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bandsholmvej 45, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-03-16 tilføjes Direktion: Kjeld Christen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-03-16 tilføjes Navne: KJELD NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-03-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-06)
Den 1989-03-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 tilføjes Stiftere: Kjeld Christen Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)