Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | Kapital | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 tilføjes Legale ejere: Svend Ole Sværd, Inuuteq Jan Hendriksen (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-11 fjernes Legale ejere: Heinrich Minik Stidsen (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-10 fjernes Legale ejere: Svend Ole Sværd (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-11 tilføjes Reelle ejere: Svend Ole Sværd, Inuuteq Jan Hendriksen (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-11 fjernes Reelle ejere: Heinrich Minik Stidsen (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-10 fjernes Reelle ejere: Svend Ole Sværd (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: Svend Ole Sværd, Heinrich Minik Stidsen (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: Aslak Peter Rosing (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: Svend Ole Sværd, Heinrich Minik Stidsen (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2020-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Kreutzmannip Aqqutaa 3, 3900 Nuuk (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigutaarnat 20, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-29 tilføjes Hjemmeside: http://titarneq.gl (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: titarneq@titarneq.gl (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-28 fjernes Kontaktoplysninger: aslakrosing@hotmail.com (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-03-31 fjernes Legale ejere: Aputsiak Otto Olsen Davidsen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 tilføjes Direktion: Svend Ole Sværd (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-12 fjernes Direktion: Aslak Peter Rosing (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-11 fjernes Direktion: Svend Ole Sværd (direktør) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-12 tilføjes Legale ejere: Aputsiak Otto Olsen Davidsen, Heinrich Minik Stidsen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-12-12 tilføjes Vedtægter: 2019-12-12 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-02-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-02-28 fjernes Revisor: FURESØ REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigutaarnat 20, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2016-10-22 tilføjes Direktion: Svend Ole Sværd (direktør) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2016-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er ar drive virksomhed med rådgivende arkitektvirksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-22 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-22 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2016-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2016-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2016-10-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: aslakrosing@hotmail.com (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2016-10-22 tilføjes Legale ejere: Svend Ole Sværd, Aslak Peter Rosing (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2016-10-22 tilføjes Navne: Titarneq ApS (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-22 tilføjes Reelle ejere: Svend Ole Sværd, Heinrich Minik Stidsen (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2016-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-10-22 tilføjes Revisor: FURESØ REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-10-22 tilføjes Stiftere: Svend Ole Sværd, Aslak Peter Rosing (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-22 tilføjes Vedtægter: 2016-10-22 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2016-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-10)