Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Vagner Madsen | 26.11.1979 | 29.07.1991 | direktion |
Ernst Andersen | 26.11.1979 | 17.04.1989 | direktion |
Sten Seligmann | 26.11.1979 | 16.12.1988 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Vagner Madsen | 26.11.1979 | 29.07.1991 | bestyrelse |
Martin Lindgaard | 26.11.1979 | 29.07.1991 | bestyrelse |
Magna Lindgaard Madsen | 26.11.1979 | 29.07.1991 | bestyrelse |
Bernt Ipsen | 26.11.1979 | 17.04.1989 | bestyrelse |
Jens Søndergaard Bødker | 26.11.1979 | 17.04.1989 | bestyrelse |
Lau Børre Frandsen | 26.11.1979 | 17.04.1989 | bestyrelse |
Erik Persson | 26.11.1979 | 08.12.1987 | bestyrelse |
Jørgen Kjær Jacobsen | 26.11.1979 | 08.12.1987 | bestyrelse |