Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Østergaard Nielsen | 14.08.1974 | 01.12.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nis Lauritz Juhl | 16.07.1996 | 01.12.1996 | bestyrelse |
Torben Østergaard Nielsen | 14.08.1974 | 01.12.1996 | bestyrelse |
Niels Brøchner-Mortensen | 14.08.1974 | 01.12.1996 | bestyrelse |
Michael Keldsen | 14.08.1974 | 01.12.1996 | formand |
Peter Bjørn Larsen | 14.08.1974 | 20.01.1994 | bestyrelse |
Jan Bonfils | 14.08.1974 | 06.03.1992 | bestyrelse |
Svend Petersen | 14.08.1974 | 06.03.1992 | formand |