Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jesper Haxgart(virk.: 14) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Poul Schmidt(virk.: 40) Stiftere | 10,26 % | 10,26 % | 10,26 % | 10,26 % |
Finn Harald Simonsen(virk.: 15) Stiftere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Jørgen Torben Petersen(virk.: 13) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 7,69 % |
Jørgen Troels Munk Levring(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Preben Erik Nielsen(virk.: 27) Formand | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % | 22,22 % |
Jesper Søberg(virk.: 5) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 6,70 % | 6,70 % | 6,70 % | 11,66 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Bro Poulsen(virk.: 47) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marianne Kjær Stolt(virk.: 33) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,03 % |
Kim Böök Malmstrøm(virk.: 20) | 0 % | 0 % | 5,00 % | 10,00 % |
Merete Jørgensen(virk.: 35) | 2,94 % | 2,94 % | 2,94 % | 14,71 % |
Jørgen Peter Munk Levring(virk.: 17) | 5,88 % | 5,88 % | 11,76 % | 11,76 % |
Jørgen Kristian Munk Levring(virk.: 42) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,38 % |
Lars Bo Blarke(virk.: 24) | 0 % | 0 % | 0 % | 8,33 % |
Jan Henriksen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,92 % | 0,92 % | 1,82 % | 5,95 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jesper Haxgart | 01.01.2007 | Olsbækeng 22, 2670 Greve |
Poul Schmidt | 01.01.2007 | Rismosevej 11B, 2400 København NV |
Jesper Søberg | 31.08.2012 | Gyldenholm Alle 19, 2820 Gentofte |
Preben Erik Nielsen | 01.04.2023 | Østbanegade 37, 2100 København Ø |
Jørgen Troels Munk Levring |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Bo Blarke | 01.01.2007 | Fabritius Alle 16, 2930 Klampenborg |
Marianne Kjær Stolt | 01.01.2007 | Stægers Alle 14, 2000 Frederiksberg |
Peter Bro Poulsen | 01.02.2009 | Kongshaven 20, 2500 Valby |
Merete Jørgensen | 20.12.2010 | Jollen 29, 3070 Snekkersten |
Kim Böök Malmstrøm | 10.01.2020 | Borups Alle 129, 2000 Frederiksberg |
Jan Henriksen | ||
Jørgen Kristian Munk Levring |
Aktive virksomheder: (10) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AKSEL MØLLERS HAVE A/S | 12879598 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
ANPARTSSELSKABET SVANEMØLLEGÅRDEN | 30085612 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Dronning Isabella Fonden | 31562856 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
EMBASSY OF IRELAND | 12123477 | Aktiv | Ekstraterritoriale organisationer og organer (990000) |
Ejerforeningen Bredagervej | 32178774 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
FONDEN AF 1. JANUAR 1994 | 17908995 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
HARTWIG HOLDING ApS | 28861087 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
INDUCON SPIEGELAU A/S | 27968694 | NORMAL | Engroshandel med porcelæns- og glasvarer (464410) |
LEVRING & LEVRING A/S | 16605514 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
SIMONSEN & LEVRING A/S | 17483315 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
AKSEL MØLLERS HAVE A/S. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 04.11.1988 (13105 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AKSEL MARTINUS HORSENS MINDELEGAT | 11688373 |
AKSEL MICHELSENS EFTF. A/S | 15134739 |
AKSEL MORTENSEN FÆLLEBJERGGÅRD | 78882328 |
AKSEL MØLLER | 12212909 |
AKSEL MØLLERS HAVE A/S | 12879598 |
AKSEL MØLLER SØRENSEN | 57414928 |
Aksel Møldrup | 13507333 |
Aksel Møllers Have" | 30867823 |
AKSEL NIELSEN | 18686791 |
Aksel Nielsen | 27774679 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Haxgart(virk.: 14) Dir. | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Poul Schmidt(virk.: 40) Stiftere | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 |
Finn Harald Simonsen(virk.: 15) Stiftere | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Jørgen Torben Petersen(virk.: 13) Stiftere | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Jørgen Troels Munk Levring(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Preben Erik Nielsen(virk.: 27) Formand | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Jesper Søberg(virk.: 5) Adm. Dir. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 47 % | 0 % | 0 % | 12 % | 35 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Bro Poulsen(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 |
Marianne Kjær Stolt(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 |
Kim Böök Malmstrøm(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Merete Jørgensen(virk.: 35) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
Jørgen Peter Munk Levring(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Jørgen Kristian Munk Levring(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden. | 25 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
Lars Bo Blarke(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Jan Henriksen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 57 | 0 | 0 | 15 | 42 | 7 |
Pct. | 48 % | 0 % | 0 % | 6 % | 38 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Haxgart(virk.: 14) Dir. | 2 | 8 | 1 | 6 |
Poul Schmidt(virk.: 40) Stiftere | 31 | 29 | 1 | 17 |
Finn Harald Simonsen(virk.: 15) Stiftere | 16 | 0 | 1 | 1 |
Jørgen Torben Petersen(virk.: 13) Stiftere | 10 | 6 | 0 | 1 |
Jørgen Troels Munk Levring(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 8 | 0 | 0 | 1 |
Preben Erik Nielsen(virk.: 27) Formand | 29 | 3 | 0 | 0 |
Jesper Søberg(virk.: 5) Adm. Dir. | 0 | 4 | 1 | 0 |
Sum | 96 | 50 | 4 | 26 |
Pct. | 55 % | 28 % | 2 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Bro Poulsen(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 31 | 8 | 16 |
Marianne Kjær Stolt(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 26 | 1 | 13 |
Kim Böök Malmstrøm(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 9 | 4 | 3 |
Merete Jørgensen(virk.: 35) Ikke aktiv i virksomheden | 42 | 5 | 0 | 4 |
Jørgen Peter Munk Levring(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 3 | 0 | 0 |
Jørgen Kristian Munk Levring(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 2 | 0 | 31 |
Lars Bo Blarke(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 13 | 0 | 6 |
Jan Henriksen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 134 | 89 | 13 | 74 |
Pct. | 43 % | 29 % | 4 % | 24 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |