Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Binavne | Navne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Issortarfimmut 6, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 97, 7400 Herning (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 97, 7400 Herning (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2023-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Qullilerfik 2, 6., 3900 Nuuk (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-20 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-02-12 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-10 tilføjes Direktion: Henrik Brandt Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-10 tilføjes Legale ejere: ByNordicNotes Holding ApS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-10 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2021-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-10 tilføjes Vedtægter: 2021-02-10 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 fjernes Direktion: Thomas Vildersbøll (direktør) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-10-14 tilføjes Reelle ejere: Amina Würtz (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2020-10-14 fjernes Reelle ejere: Amina Würtz (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2020-08-03 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-08-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-06-11 tilføjes Binavne: Inland Ice Greenland ApS, Ice Cap Company ApS (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-30 tilføjes Navne: Inland Ice ApS (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-29 fjernes Navne: Ice Cap Company ApS (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-30 tilføjes Vedtægter: 2018-05-30 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Qullilerfik 2, 6., 3900 Nuuk (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2016-08-31 tilføjes Direktion: Thomas Vildersbøll (direktør) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2016-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at hente is og vand fra Grønland til kommerciel udnyttelse. (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-31 (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-31 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2016-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-08-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-31 tilføjes Navne: Ice Cap Company ApS (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2016-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2016-08-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2016-08-31 tilføjes Stiftere: Thomas Vildersbøll (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2016-08-31 tilføjes Vedtægter: 2016-08-31 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2016-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)