Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Direktion | Tegningsregel | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nuukullak 4, 3900 Nuuk (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 fjernes Binavne: Nuuk Handel og Udlejning ApS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-01 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 fjernes Hovedbranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 fjernes Legale ejere: Jørgen Peter Georg Henriksen (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 fjernes Navne: CB Fitness ApS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 fjernes Stiftere: Jan Joe Seidsen (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-12-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2020-05-16 Statstidende Dekret
Den 2019-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2019-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-29 fjernes Direktion: Charlie Brandt (direktør) (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 fjernes Direktion: Charlie Brandt (direktør) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2018-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nuukullak 4, 3900 Nuuk (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Binavne: Nuuk Handel og Udlejning ApS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Direktion: Charlie Brandt (direktør) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2016-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fitnesscenter, solcenter samt salg af produkter og yderligere ydelser som efter direktionens opfattelse relaterer sig hertil samt køb og salg og udlejning af erhvervs- og boligenheder, salg og udlejning af maskiner og udstyr og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-01 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Hovedbranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Legale ejere: Jørgen Peter Georg Henriksen (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Navne: CB Fitness ApS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Stiftere: Jan Joe Seidsen (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2016-08-01 tilføjes Vedtægter: 2016-08-01 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)