Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Gregers Back | 22.01.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gregers Christian Jacob Back | 18.11.2022 | 22.01.2024 | direktør |
Gregers Christian Jacob Back | 01.01.1989 | 19.08.2022 | direktør |
Jens Peter Hollesen | 01.01.1989 | 27.06.1994 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gregers Christian Jacob Back | 01.01.1989 | 25.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Christian Gregers Back | 01.01.1989 | 25.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jens Terkel Lund-Nielsen | 01.01.1989 | 25.03.2011 | formand |
Jens Peter Hollesen | 01.01.1989 | 27.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Michael Hollesen | 01.01.1989 | 27.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Ole Rosdahl | 01.01.1989 | 31.03.1992 | bestyrelsesmedlem |
Nils Peder Albert Thalbitzer-Foldskov | 01.01.1989 | 31.03.1992 | bestyrelsesmedlem |
Carl Damgaard Nielsen | 01.01.1989 | 31.03.1992 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Nissen Madsen | 01.01.1989 | 31.03.1992 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Brendstrup | 01.01.1989 | 31.03.1992 | bestyrelsesmedlem |