Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Granbakken 9, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 fjernes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-18 fjernes Navne: NU ENERGY A/S (NUE) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-11-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 fjernes Revisor: Poul Østergaard Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 fjernes Stiftere: Niels Erik Westen-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Miljøtekniske målinger og analyser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 fjernes Bestyrelse: Karl Erik Widell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 fjernes Direktion: Karl Erik Widell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granbakken 9, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-27 fjernes Kontaktoplysninger: novi@novi.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: novi@novi.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Widell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-30 fjernes Bestyrelse: Ulla Widell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er udførelse af og investering i teknologisk forskning, udvikling og konstruktion med dertil hørende virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-08 tilføjes Vedtægter: 1997-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Bestyrelse: Ulla Widell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Harboe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-11 fjernes Bestyrelse: Henrik Kaas Thrane (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 tilføjes Navne: NU ENERGY A/S (NUE) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-17 fjernes Navne: VGH NR. 589 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-02 tilføjes Bestyrelse: Henrik Kaas Thrane (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-02 tilføjes Direktion: Karl Erik Widell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-02 tilføjes Hovedbranche: Miljøtekniske målinger og analyser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-02 tilføjes Navne: VGH NR. 589 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Poul Østergaard Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-02 tilføjes Stiftere: Niels Erik Westen-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)