Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Werner Jensen | 01.06.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Werner Jensen | 02.02.1989 | 01.06.2000 | direktør |
Niels Erik Westen-Jensen | 02.02.1989 | 04.07.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Skovlund Sørig | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Rytter Andersen | 22.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Valther Larsen | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bjerg | 25.05.2018 | formand |
Lars Henrik Ovesen | 02.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Frank Mogensen | 29.10.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jan Werner Jensen | 02.02.1989 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Werner Jensen | 25.05.2018 | 12.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Valther Larsen | 25.05.2012 | 25.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Gert Platen Daugaard | 29.10.2003 | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Werner Jensen | 29.10.2003 | 24.05.2018 | formand |
Axel Sørensen | 29.10.2003 | 02.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Møller Jakobsen | 02.02.1989 | 25.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Else Dam Jensen | 02.02.1989 | 25.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Knud-Erik Borup | 02.02.1989 | 25.05.2007 | bestyrelsesmedlem |