Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-02-04 Statstidende Dekret
Den 2021-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2019-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2019-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-29 fjernes Direktion: Ólavur Enni Elisson (direktør) (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 fjernes Direktion: Ólavur Enni Elisson (direktør) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2018-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Igimaq 1 002., 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Qeqertanut 3, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2018-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: olavur@ecg.gl (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2016-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Qeqertanut 3, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2016-06-18 tilføjes Direktion: Ólavur Enni Elisson (direktør) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2016-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor byggebranchen, investeringer og handel med ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-18 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-18 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2016-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-18 tilføjes Legale ejere: Ólavur Enni Elisson (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2016-06-18 tilføjes Navne: Empire Construction Group ApS (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2016-06-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2016-06-18 tilføjes Stiftere: Ólavur Enni Elisson (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2016-06-18 tilføjes Vedtægter: 2016-06-18 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)