Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortsøgaardvej 11, 4771 Kalvehave (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-26 fjernes Navne: SCANDINAVIAN FISH FARM CONSTRUCTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-06-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 fjernes Revisor: DANSK REVISION KALUNDBORG, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-25 fjernes Bestyrelse: Bent Mikael Højgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-25 fjernes Direktion: Jacob Bregnballe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortsøgaardvej 11, 4771 Kalvehave (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortsøgaardvej 11, 4771 Kalvehave (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION KALUNDBORG, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 fjernes Revisor: A.B.M. Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-10 tilføjes Revisor: A.B.M. Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er projektering, handel og konsulent- tjeneste indenfor akvakulturområdet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 tilføjes Vedtægter: 1998-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Grønnegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 fjernes Direktion: Jens Christian Grønnegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-24 fjernes Bestyrelse: Carsten Christophersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-19 tilføjes Navne: SCANDINAVIAN FISH FARM CONSTRUCTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-18 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 1721 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-18 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-18 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-18 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortsøgaardvej 11, 4771 Kalvehave (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 1721 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)