Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-11-26 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 1685 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 2, 6855 Outrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Revisor: AB FORMUEFORVALTNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-16 fjernes Direktion: Hanne Merete Dinesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-04 fjernes Revisor: Revisionskontoret i Ølgod (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive hotel- og restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-09 tilføjes Vedtægter: 1990-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 2, 6855 Outrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 1685 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisionskontoret i Ølgod, AB FORMUEFORVALTNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)