Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Trine Koch Svendsen | 01.08.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gregers Basballe Graae | 01.08.2019 | 01.08.2019 | direktør |
Gregers Basballe Graae | 06.10.2011 | 31.07.2019 | adm. dir |
Gregers Martens Graae | 04.12.2009 | 06.10.2011 | direktør |
Martin Andreas Lundsteen | 13.06.2008 | 23.07.2009 | adm. dir |
Gregers Basballe Graae | 03.12.2002 | 13.06.2008 | direktør |
Henrik Rahr Egense | 14.07.2000 | 31.08.2002 | direktør |
Gregers Basballe Graae | 14.07.2000 | 14.07.2000 | direktør |
Gregers Basballe Graae | 01.02.1989 | 14.07.2000 | direktør |
Susanne Saul Stakemann | 01.02.1989 | 06.06.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gregers Basballe Graae | 04.12.2009 | 10.06.2010 | formand |
Martin Andreas Lundsteen | 05.12.2005 | 23.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Kim Øgaard Pedersen | 05.12.2005 | 23.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Birgit Husted-Andersen | 12.03.2003 | 27.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Rahr Egense | 14.07.2000 | 31.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ole Rosdahl | 14.07.2000 | 13.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Trier | 01.02.1989 | 05.12.2005 | formand |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1989 | 06.06.1989 | bestyrelsesmedlem |