Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Navne |
Den 2024-02-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-01 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-30 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-04-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-04-11 fjernes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2021-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2017-08-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiap Aqq 7, 3952 Ilulissat (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2017-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kussangajaannguaq 5, 3952 Ilulissat (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-01 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-01 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-02 tilføjes Vedtægter: 2017-03-02 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kussangajaannguaq 5, 3952 Ilulissat (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-04-29 tilføjes Direktion: Peter Alfred Magnussen (direktør) (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, sælge, eje, udleje og administrere fast ejendom. (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-29 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-04-29 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2016-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-29 tilføjes Legale ejere: Peter Alfred Magnussen, Pilunguak Ane Margrethe Magnussen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2016-04-29 tilføjes Reelle ejere: Peter Alfred Magnussen, Pilunguak Ane Margrethe Magnussen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2016-04-29 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-04-29 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2016-04-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-04-29 tilføjes Stiftere: Pilunguak Ane Margrethe Magnussen, Peter Alfred Magnussen (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-29 tilføjes Vedtægter: 2016-04-29 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-01 tilføjes Navne: Future Ilulissat ApS (offentliggjort 2016-07-11)