Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lisbeth Birgitte Grønborg | 01.01.1989 | 02.11.1993 | direktion |
Jørn Buch Jensen | 01.01.1989 | 09.12.1991 | direktion |
Jørn Nibe | 01.01.1989 | 09.05.1990 | direktion |
Dan Rybak | 01.01.1989 | 28.08.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Buch Jensen | 01.01.1989 | 09.12.1991 | bestyrelse |
Lisbeth Birgitte Grønborg | 01.01.1989 | 09.12.1991 | bestyrelse |
Lars Thorvald Ellegaard | 01.01.1989 | 09.12.1991 | bestyrelse |