Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2010-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kertemindevej 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-24 fjernes Direktion: Niels Jørgen Buhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-24 fjernes Navne: GEO-CHECK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-02-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-10-28 tilføjes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-28 fjernes Revisor: THEILL ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-28 tilføjes Revisor: THEILL ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-28 fjernes Revisor: R VISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, entreprenørvirksomhed og rådgivende virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Vedtægter: 1996-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 tilføjes Revisor: R VISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-05 tilføjes Navne: GEO-CHECK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-04 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 2352 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-04 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-04 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kertemindevej 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 2352 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)