Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 4, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-03 fjernes Direktion: Flemming Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-03 fjernes Navne: STRUER BOLIGUDLEJNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 fjernes Revisor: TR AF 1/10-11 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Revisor: TR AF 1/10-11 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 fjernes Revisor: Torben Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og håndværksvirksomhed, besidde og udleje fast ejendom, finansiering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Vedtægter: 1997-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-24 fjernes Revisor: Center Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 fjernes Revisor: Hans Henrik Sattrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-19 tilføjes Navne: STRUER BOLIGUDLEJNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-09-18 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 2341 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-09-18 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-18 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 4, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 2341 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Hans Henrik Sattrup, Center Revision I/S, Torben Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)