Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Binavne | Direktion | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 tilføjes Vedtægter: 2021-07-21 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 fjernes Revisor: ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2020-09-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-09 tilføjes Binavne: Pelagic North ApS (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2020-04-09 tilføjes Vedtægter: 2020-04-09 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-07-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2017-06-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-02 tilføjes Revisor: ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2016-03-30 tilføjes Direktion: Michael Skourup (adm. dir.) (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-30 fjernes Direktion: Klaus Trolle Nedergaard (direktør) (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-29 fjernes Direktion: Michael Skourup (direktør) (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-23 tilføjes Direktion: Michael Skourup (direktør) (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-30 tilføjes Vedtægter: 2016-03-30 (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2016-03-23 tilføjes Vedtægter: 2016-03-23 (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-30 fjernes Bestyrelse: Michael Skourup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-23 tilføjes Bestyrelse: Michael Skourup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjeldvej 11, 3900 Nuuk (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere indenfor grønlandsk fiskeri- og rederivirksomhed, og anden efter bestyrelses skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-23 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Hovedbranche: Havfiskeri (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Legale ejere: Michael Skourup, Klaus Trolle Nedergaard (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-03-23 tilføjes Navne: Nanoq Fish ApS (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Reelle ejere: Michael Skourup, Klaus Trolle Nedergaard (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Stiftere: Michael Skourup, Klaus Trolle Nedergaard (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-23)