Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Ingemann Christensen | 01.02.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1989 | 04.08.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Magnus Ingemann Christensen | 25.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Pia Lynge Christensen | 14.04.2004 | formand |
Lars Ingemann Christensen | 01.02.1989 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karen Margrethe Christensen | 01.02.1989 | 25.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ingemann Christensen | 01.02.1989 | 14.04.2004 | formand |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.02.1989 | 04.08.1989 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1989 | 04.08.1989 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.02.1989 | 04.08.1989 | formand |