Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Sass Brøndum | 30.11.2000 | 28.03.2018 | direktion |
Helge Søndervang Christensen | 01.02.1989 | 21.12.2000 | direktion |
Leo Blom Basse | 01.02.1989 | 25.11.1997 | direktion |
Hanne Sass Brøndum | 01.02.1989 | 23.06.1993 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1989 | 29.08.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Aarosiin Hansen | 01.02.1989 | 28.03.2018 | bestyrelse |
Hanne Sass Brøndum | 01.02.1989 | 28.03.2018 | bestyrelse |
Karsten Brøndum | 01.02.1989 | 28.03.2018 | bestyrelse |
Tom Adolfsen | 01.02.1989 | 04.11.1996 | bestyrelse |
Gunnar Karl Erik Søderlind | 01.02.1989 | 04.06.1996 | bestyrelse |
Jørgen Oskar Petersen | 01.02.1989 | 10.01.1991 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.02.1989 | 29.08.1989 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1989 | 29.08.1989 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.02.1989 | 29.08.1989 | formand |