Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Ree | 19.06.1996 | 06.10.1998 | direktion |
Frank Jull Ludvigsen | 19.06.1996 | 19.06.1996 | direktion |
Tine Malther | 01.02.1989 | 07.06.1995 | direktion |
Frank Jull Ludvigsen | 01.02.1989 | 29.06.1992 | direktion |
Peter Holger Bang | 01.02.1989 | 10.09.1991 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1989 | 27.04.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Ree | 19.06.1996 | 06.10.1998 | bestyrelse |
Frank Jull Ludvigsen | 19.06.1996 | 06.10.1998 | formand |
Jens Gehl | 01.02.1989 | 06.10.1998 | bestyrelse |
Boe Leo Sander Paaskesen | 01.02.1989 | 10.09.1991 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.02.1989 | 27.04.1989 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1989 | 27.04.1989 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.02.1989 | 27.04.1989 | formand |