Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-07-17 fjernes Navne: COPYLAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 20, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 fjernes Direktion: Henning Rudbech Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BOAS AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-19 tilføjes Navne: COPYLAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-18 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2338 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-18 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-18 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og financiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 tilføjes Vedtægter: 1989-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 20, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2338 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSFIRMAET BOAS AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)