Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-02-25 fjernes Navne: W. K. FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 5, 8881 Thorsø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Direktion: Willy Harry Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Vedtægter: 1990-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 tilføjes Navne: W. K. FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 fjernes Navne: T. C. TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 105.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-05 tilføjes Navne: T. C. TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-04 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2322 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-04 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-04 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 5, 8881 Thorsø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2322 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)