Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Kapital | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Navne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2007-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: ETK EMS Properties ApS. (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2013-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: ETK EMS GROUP ApS. (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-03-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 4. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2018-04-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 3. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2020-11-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 16. (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2021-05-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 17 A/S. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-10-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ETK EMS Properties ApS. (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-10-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BE-ETK HOLDING APS. (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-11-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 6. (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CORE BOLIG XI INVESTORAKTIESELSKAB NR. 2. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2023-03-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Reparation af elektrisk udstyr (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 tilføjes Legale ejere: ZeNiMa 00 ApS, ZeNiMa 96 ApS, ZeNiMa 94 ApS, ZeNiMa 65 ApS (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-03-05 fjernes Legale ejere: Thomas Vinter, Zenia Bjerre Vinter, Nicoline Bjerre Vinter, Mathias Bjerre Vinter (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: Zenia Bjerre Vinter, Nicoline Bjerre Vinter, Mathias Bjerre Vinter (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Zenia Bjerre Vinter, Nicoline Bjerre Vinter, Mathias Bjerre Vinter (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-01 tilføjes Vedtægter: 2019-11-01 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2016-12-14 fjernes Revisor: ALKE 2019 APS (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-12 tilføjes Revisor: ALKE 2019 APS (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2012-03-12 fjernes Revisor: Jens Hald (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2009-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlslundvej 7, 8330 Beder (offentliggjort 2009-12-22)
Den 2009-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ovesdal 26, 8320 Mårslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation af elektrisk udstyr (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Elektromekaniske værksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og produktion af elektronik samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Vedtægter: 1997-11-20 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 1993-03-16 fjernes Revisor: CHRISTEN BIRKMOSE VIBY CENTRET 2 A (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-19 tilføjes Legale ejere: Thomas Vinter (offentliggjort 2021-07-07)
Den 1989-09-19 tilføjes Reelle ejere: Thomas Vinter (offentliggjort 2019-11-13)
Den 1989-07-06 tilføjes Navne: JAVITEK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-05 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2313 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-05 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-07-05 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ovesdal 26, 8320 Mårslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Hovedbranche: Elektromekaniske værksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2313 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1989-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CHRISTEN BIRKMOSE VIBY CENTRET 2 A, Jens Hald (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)