Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-05-27 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 1.8.1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Måløv Byvej 19-23, 2760 Måløv (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Direktion: Karsten Eschau Stougaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-12 fjernes Direktion: Torsten Hoffmeyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-22 fjernes Direktion: Søren Henning Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-17 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 1.8.1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2307 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at leje erhvervslokaler med henblik på fremleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-05 tilføjes Vedtægter: 1989-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Måløv Byvej 19-23, 2760 Måløv (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2307 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)