Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-11-30 fjernes Navne: JYLLANDS VINIMPORT FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 4, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-20 fjernes Direktion: Alice Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-17 tilføjes Navne: JYLLANDS VINIMPORT FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2303 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering af kreditsalg for A/S JYLLANDS VINIMPORT. Selsakbet kan ikke påtage sig kaution/garantiforpligtelser. Selskabet kan kun optage lån gennem A/S JYLLANDS VINIMPORT og gennem A/S EGNSBANK NORD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-04 tilføjes Vedtægter: 1989-08-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 4, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2303 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)