Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-21 fjernes Navne: MATRIXINVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-11-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 fjernes Revisor: Ove Lihn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 fjernes Direktion: Leif Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-07 tilføjes Navne: MATRIXINVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-06 fjernes Navne: EU CARGO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktions- og udlejningsvirksomhed samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-27 tilføjes Vedtægter: 1996-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-31 tilføjes Navne: EU CARGO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-30 fjernes Navne: HELGE KASTRUP TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-30 fjernes Direktion: Helge Kastrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 tilføjes Navne: HELGE KASTRUP TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-08 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2277 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-08 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-08 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2277 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Ove Lihn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)