Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TVANGSOPLØST | 16.03.1994 | 16.03.1994 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 09.02.1994 | 15.03.1994 |
NORMAL | 23.01.1989 | 08.02.1994 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Reg. revisor Carsten Rosenvinge | 23.01.1989 | 27.12.1993 |
Ove Stig Lauritsen. | 23.01.1989 | 14.06.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
IB OLESEN, SKIVE ApS | 15.06.1989 | 17.03.1994 |
ASX 14.764 ApS | 23.01.1989 | 14.06.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af en direktør | 11.06.1989 | 16.03.1994 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.