Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ingerlise Petri | 01.04.2020 | 23.11.2023 | direktør |
Keld Toft Lauritsen | 01.01.1989 | 23.03.2020 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.01.1989 | 27.12.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Søgaard-Christensen | 01.01.1989 | 23.11.2023 | formand |
Thorkild Bjerglund Andersen | 01.01.1989 | 31.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Erling Sørensen Lindahl | 01.01.1989 | 31.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Alex Holm Jensen | 01.01.1989 | 30.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Knud Henning Kristensen | 01.01.1989 | 18.03.1993 | bestyrelsesmedlem |