Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Schmidt | 05.02.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Drifte | 10.02.2000 | 05.02.2019 | adm. dir |
Finn Lange | 01.01.1989 | 10.02.2000 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.01.1989 | 24.04.1989 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bente Drifte | 05.02.2019 | formand |
Nikolai Drifte | 13.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Per Drifte | 24.11.2005 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Liebmann Pedersen | 10.02.2000 | 13.05.2016 | bestyrelse |
Marianne Birk Lange | 28.08.1997 | 10.02.2000 | bestyrelse |
Bente Drifte | 01.01.1989 | 04.02.2019 | bestyrelse |
Finn Lange | 01.01.1989 | 24.11.2005 | bestyrelse |
Klaus-Jurgen Koster | 01.01.1989 | 29.08.1997 | bestyrelse |
Helmer Hartvigsen | 01.01.1989 | 19.10.1994 | bestyrelse |
Skjalm Vagn von Bülow | 01.01.1989 | 25.01.1993 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.01.1989 | 24.04.1989 | bestyrelse |
Charlotte Biil | 01.01.1989 | 24.04.1989 | bestyrelse |
Asbjørn Christoffersen | 01.01.1989 | 24.04.1989 | bestyrelse |