Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2015-07-02 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2015-07-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Innannguaq 6, 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Kenneth Bøjler (direktør) (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom samt handel efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: Kenneth Bøjler, Michael Schreiner (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: Smith & Burke ApS (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Bøjler, Michael Schreiner (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Stiftere: Kenneth Bøjler (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-17)