Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Henrik Thomsen | 07.02.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Ingemann Thomsen | 07.02.1989 | 14.04.1999 | direktion |
Per Vindstrup Laursen | 07.02.1989 | 18.01.1994 | direktion |
Leif Aasten | 07.02.1989 | 13.03.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Højlund | 07.02.1989 | 18.01.1994 | bestyrelse |
Erik Kornelius Kønigsberg | 07.02.1989 | 18.01.1994 | bestyrelse |
Christian Ingemann Thomsen | 07.02.1989 | 18.01.1994 | bestyrelse |
Erik Lose | 07.02.1989 | 18.01.1994 | bestyrelse |
Hans Henrik Thomsen | 07.02.1989 | 18.01.1994 | bestyrelse |
Bjarne Theut | 07.02.1989 | 18.01.1994 | formand |
Per Vindstrup Laursen | 07.02.1989 | 13.03.1990 | bestyrelse |