Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Marinus Bøje | 17.05.1995 | 05.06.1998 | direktion |
Peter Dalegaard Mikkelsen | 02.11.1988 | 05.06.1998 | direktion |
Kurt Bjarne Sørensen | 02.11.1988 | 15.03.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Næser | 17.05.1995 | 05.06.1998 | bestyrelse |
Dianna Thorup Mikkelsen | 17.05.1995 | 05.06.1998 | bestyrelse |
Susan Bøje | 17.05.1995 | 05.06.1998 | bestyrelse |
Kurt Marinus Bøje | 02.11.1988 | 05.06.1998 | bestyrelse |
Peter Dalegaard Mikkelsen | 02.11.1988 | 05.06.1998 | bestyrelse |
Kurt Bjarne Sørensen | 02.11.1988 | 17.05.1995 | bestyrelse |
Ulrik Næser | 02.11.1988 | 15.03.1993 | bestyrelse |
Dianna Thorup Mikkelsen | 02.11.1988 | 15.03.1993 | bestyrelse |
Connie Sørensen | 02.11.1988 | 15.03.1993 | bestyrelse |