Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-07-25 fjernes Navne: COMIT DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-08 fjernes Bestyrelse: Jeanne Clément (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-08 fjernes Direktion: Max Clément (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-08 fjernes Revisor: Ole Henrik Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-08 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-23 tilføjes Navne: COMIT DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-22 fjernes Navne: VICH 1065 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-22 fjernes Direktion: Hans Peder From (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-22 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er markedsføring og salg af EDB-programmel med tilhørende udstyr, salg af andre produkter, som anvendes i forbindelse med nævnte programmel og udstyr herunder konsulent- og kursusvirksomhed- samt i nødvendigt omfang finansiering heraf (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Vedtægter: 1993-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-24 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-24 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jeanne Clément (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: VICH 1065 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S, Ole Henrik Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)