Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-12-14 fjernes Navne: JVL CONSULTANTS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovregårds Alle 25, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 fjernes Direktion: Victor Borisovich Livchits (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Direktion: Flemming Erik Engelgaar (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-30 fjernes Revisor: ApS AF 19/3 1992 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 fjernes Bestyrelse: Victor Borisovich Livchits (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-26 tilføjes Vedtægter: 1990-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-09 tilføjes Navne: JVL CONSULTANTS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-08 fjernes Navne: VICH 1059 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-08 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-08 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovregårds Alle 25, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Victor Borisovich Livchits (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: VICH 1059 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, REVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS ApS, ApS AF 19/3 1992, REVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)