Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Hovedbranche | Direktion | ||||
Bestyrelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 12, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 12, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 tilføjes Hjemmeside: www.oligomaker.com (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2012-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 12, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2012-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2003-08-26)
Den 2012-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, forskning og produktion og udføre andre i forbindelse hermed stående erhvervsmæssige opgaver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-28 tilføjes Vedtægter: 2012-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-14 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: karl@ross.dk (offentliggjort 2009-01-28)
Den 2008-11-21 tilføjes Legale ejere: K.J. ROSS-PETERSEN ApS (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2008-11-21 tilføjes Navne: OLIGOMAKER ApS (offentliggjort 2008-12-01)
Den 2008-11-20 fjernes Navne: T-A-G-C ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-11-21 tilføjes Reelle ejere: Karl Jakob Ross-Petersen (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af farmaceutiske råvarer (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af farmaceutiske råvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-06 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-06 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-12 tilføjes Direktion: Karl Jakob Ross-Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-12 fjernes Direktion: Jakob Riemann Ross-Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2003-08-26)
Den 2003-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vasehøjvej 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-11 fjernes Bestyrelse: Jakob Riemann Ross-Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-05-03 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 fjernes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-30 tilføjes Navne: T-A-G-C ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-29 fjernes Navne: T-A-G-COPENHAGEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-10 tilføjes Navne: T-A-G-COPENHAGEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-09 fjernes Navne: K/S AF 1.APRIL 1989 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-09 fjernes Direktion: Per Høpfner (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-09-06 tilføjes Navne: K/S AF 1.APRIL 1989 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-09-05 fjernes Navne: ASX 14792 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-09-05 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-09-05 fjernes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vasehøjvej 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jakob Riemann Ross-Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af farmaceutiske råvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Legale ejere: Karl Jakob Ross-Petersen (offentliggjort 2022-09-14)
Den 1989-01-01 fjernes Legale ejere: Karl Jakob Ross-Petersen (offentliggjort 2022-09-14)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: ASX 14792 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S, BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)